Entreprise : MIMOSA - SIREN 412 232 878
Identité
(Entreprise radiée le 19/03/2024)
Dénomination
MIMOSA
SIREN (siège)
412 232 878
Date d'immatriculation au RNE
12/09/2001
Fermeture de l'établissement - 41223287800014
- Date d'effet de la fermeture : 18/06/2001
Fermeture de l'établissement - 41223287800022
- Date d'effet de la fermeture : 19/03/2024
Date de fin de la personne morale
11/09/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
738300 EUR
Adresse du siège
ZAC DE LA RIVIERE 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAVAGEAU PAUL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Talmont St Hilaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/06/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/05/1997
Siret
41223287800014
Adresse
PRAT DE VALAT
82710 , BRESSOLS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/03/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/06/2001
Siret
41223287800022
Activité principale
Supermarchés
Adresse
ZAC DE LA RIVIERE
85160 , SAINT-JEAN-DE-MONTS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
34
Date d'ajout
15/02/2024
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 14/02/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
32
Date d'ajout
10/05/2023
Description
Jugement du tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon en date du 10/05/2023 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 05/04/2023, désignant en qualité de liquidateur SCP MJuris prise en la personne de Maître Olivier COLLET 72 BD Aristide BRIAND CS 50011 85000 LA ROCHE SUR YON.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/10/2009
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitié du capital social, suite à décision du 28/10/2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
12/09/2001
Description
Historique des observations depuis le 12/09/2001 : SIEGE SOCIAL TRANSFERE DE : PRA DE VALAT (82710) BRESSOLS. A : ZAC DE LA RIVIERE (85160) SAINT JEAN DE MONTS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).