Entreprise : FERME DE LA QUESNOYE - SIREN 412 229 767
Identité
Dénomination
FERME DE LA QUESNOYE
SIREN (siège)
412 229 767
Date d'immatriculation au RNE
26/05/1997
Début d’activité
01/05/1997
Date de fin de la personne morale
25/05/2047
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
L'exploitation des biens agricoles apportés ou mis a sa disposition par les associés achetés ou pris à bail par lui, et généralement toutes activités se rattachant a cet objet pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil du groupement et soient conformes aux textes régissant les gaec la réalisation de cet objet ne peut avoir lieu que par un travail fait en commun par les associés dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
251408 EUR
Adresse du siège
76340 VILLERS-SOUS-FOUCARMONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEFEBVRE ANTOINE , SIMON , YVES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1982
Commune de résidence
Fréauville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1997
Siret
41222976700014
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'exploitation des biens agricoles apportés ou mis a sa disposition par les associés achetés ou pris à bail par lui, et généralement toutes activités se rattachant a cet objet pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil du groupement et soient conformes aux textes régissant les gaec la réalisation de cet objet ne peut avoir lieu que par un travail fait en commun par les associés dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
76340 , VILLERS-SOUS-FOUCARMONT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Neufchatel-en-Bray ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dieppe. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dieppe décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 654 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 252 150.67 EUR NOUVEAU MONTANT : 251 408.00 EUR (ACTE SSP DU 13/07/2006)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).