Entreprise : SAS MATELOT - SIREN 412 188 542
Identité
(Entreprise radiée le 06/03/2023)
Dénomination
SAS MATELOT
SIREN (siège)
412 188 542
Date d'immatriculation au RNE
16/09/2019
Date de fin de la personne morale
15/09/2047
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2019
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
21 PL DU PALAIS 84000 AVIGNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PASSEBOIS MATHIEU
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Pujaut
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/05/1997
Siret
41218854200010
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
43 AV JACQUES TROUILLET
13160 , CHATEAURENARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/05/1997
Siret
41218854200028
Nom commercial
FRERAULT EXPERTISES SUD EST
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
l'acquisition et la gestion de toutes médiation rattachées à l'immobilier d'entreprise , participations ou valeurs mobilieres ainsi que l'exercice de tous droits attachés à ces valeurs mobilières ou participations la prise de participation ou d'interets dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles financières mobilières ou immobilières toutes prestations de service en matière de marketing d'assistance commerciales financières et administrative et de direction , expertise audit toutes transactions sur immeubles et fonds
Adresse
21 PL 21 Place du Palais
84000 , Avignon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5427
Date d'ajout
06/03/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/10/2022
Description
Dissolution à compter du 31/08/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/08/2022, liquidateur : PASSEBOIS Mathieu, siège de la liquidation : 21 Place du Palais 84000 Avignon
Numéro d'observation
1940
Date d'ajout
26/01/2021
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 29/09/2020
Numéro d'observation
6487
Date d'ajout
17/09/2019
Description
Radiation du RCS le 17/09/2019 avec effet au 21/06/2019 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Avignon par suite de transfert du siège social à compter du 21/06/2019 du 43 avenue Jacques Trouillet 13160 Châteaurenard au 21 place du Palais 84000 Avignon
Numéro d'observation
13999
Date d'ajout
16/09/2019
Description
L'activité est exercée sous condition suspensive de la délivrance de l'agrément par l'autorité compétente. La pièce justificative doit être fournie au greffe dans les 15 jours de la délivrance par l'autorité compétente (ART R 123-96 du Code de Commerce).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).