Entreprise : SCI ANIES - SIREN 412 159 295
Identité
Dénomination
SCI ANIES
SIREN (siège)
412 159 295
Date d'immatriculation au RNE
26/05/1997
Début d’activité
30/04/1997
Date de fin de la personne morale
25/05/2067
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Gestion d'immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
283662 EUR
Adresse du siège
ANIES 81170 SAINT-MARCEL-CAMPES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FABRE CHRISTIAN , THIERRY , PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Châteauneuf-les-Martigues
Nom, Prénom(s)
FABRE BENJAMIN , JEAN , BAPTISTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1991
Commune de résidence
Châteauneuf-les-Martigues
Nom, Prénom(s)
FABRE THOMAS , PIERRE , PAUL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1989
Commune de résidence
La ciotat
Nom, Prénom(s)
FABRE CLEMENT , PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1987
Commune de résidence
Saint-Mitre-les-Remparts
Nom, Prénom(s)
VALENTIN VERONIQUE , JEANNE , MARIE-NOELE
Nom d'usage
FABRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Châteauneuf-les-Martigues
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/04/1997
Siret
41215929500010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion d'immeubles
Autres Activités
Gestion d'immeubles
Adresse
ANIES
81170 , SAINT-MARCEL-CAMPES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
528
Date d'ajout
10/02/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/12/2016 : Partant : VALENTIN Monique Marie-Véronique, Gérant Associé indéfiniment responsable (décédée le 13/03/2006) Partant : VALENTIN Louis Julien Marie Calixte Antoine, Gérant Associé indéfiniment responsable (décédé le 19/10/2016) Changement de qualité : FABRE Christian, Thierry, Pierre, Associé indéfiniment responsable devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : FABRE Véronique, Jeanne, Marie-Noële, Associé indéfiniment responsable devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : FABRE Clément, Philippe, Associé indéfiniment responsable devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : FABRE Thomas, Pierre, Paul, Associé indéfiniment responsable devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : FABRE Benjamin, Jean, Baptiste, Associé indéfiniment responsable devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).