Entreprise : TOUT L'EMBALLAGE - SIREN 412 114 191
Identité
Dénomination
TOUT L'EMBALLAGE
SIREN (siège)
412 114 191
Date d'immatriculation au RNE
21/05/1997
Début d’activité
01/06/1997
Date de fin de la personne morale
20/05/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
TOUT L'EMBALLAGE, FARCES ET ATTRAPPES, CIERGERIE
Code APE
4676Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Capital social
38113 EUR
Adresse du siège
RUE DE L'ARQUERIE 50200 COUTANCES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HEBERT PIERRE , BENOIT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Sideville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1997
Siret
41211419100023
Code APE
4676Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
TOUT L'EMBALLAGE, FARCES ET ATTRAPPES, CIERGERIE
Adresse
RUE DE L'ARQUERIE
50200 , COUTANCES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
COUTANCES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/05/1997
Siret
41211419100015
Code APE
515N
Adresse
2 RUE DE LA HALLE AU BLE
50200 , COUTANCES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5437
Date d'ajout
23/11/2004
Description
Transformation de la société Transformation de la société par actions simplifiée en société à responsabilité limitée. Ancienne composition de l'administration de la société : Président : M. Pierre HEBERT, Commissaire aux comptes titulaire : M. Marc DARIEL, commissaire aux comptes suppléant : AUDIT-EXPERTISES. Nouvelle composition de l'administration de la société : gérant : M. Pierre HEBERT. - Modification de l'adresse du gérant, M. Pierre HEBERT : anciennement : La Fournellerie - 50680 MARTINVAST - nouvellement : 14 La Castellerie - 50690 SIDEVILLE. Date d'effet : 01/10/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3239
Date d'ajout
01/09/2003
Description
Transfert du siège social SOCIAL : ANCIENNEMENT : PLACE DU GENERAL DE GAULLE - 50200 COUTANCES NOUVELLEMENT : RUE DE L'ARQUERIE - 50200 COUTANCES TRANSFERT DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL : ANCIENNEMENT : 2 RUE DE LA HALLE AU BLE - 50200 COUTANCES NOUVELLEMENT : RUE DE L'ARQUERIE - 50200 COUTANCES Date d'effet : 15/06/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).