Entreprise : LOUIS BLERIOT - SIREN 412 081 697
Identité
Dénomination
LOUIS BLERIOT
SIREN (siège)
412 081 697
Date d'immatriculation au RNE
14/05/1997
Début d’activité
24/04/1997
Date de fin de la personne morale
13/05/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous- location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis. La prise à bail, l'installation, l'aménagement de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées. La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
204281.68 EUR
Adresse du siège
168 AV VICTOR HUGO 75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
CATTAN Isabelle
Nom d'usage
AMSALEM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
PARIS 16E ARRONDISSEMENT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/04/1997
Siret
41208169700028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LA PROPRIETE ET LA GESTION DU LOT N 111 DE L'IMMEUBLE SIS A PARIS 16EME 131 ET 131 BIS AVE DE VERSAILLES ET 128 ET 130 QUAI LOUIS BLERIOT; ET PLUS GENERALEMENT LA PROPRIETE ET LA GESTION DE TOUS IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS; EVENTUELLEMENT ET EXCEPTIONNELLEMENT L'ALIENATION DE CEUX DE SES IMMEUBLES DEVENUSINUTILES A LA SOCIETE AU MOYEN DE VENTE, ECHANGE OU APPORT EN SOCIETE
Autres Activités
LA PROPRIETE ET LA GESTION DU LOT N 111 DE L'IMMEUBLE SIS A PARIS 16EME 131 ET 131 BIS AVE DE VERSAILLES ET 128 ET 130 QUAI LOUIS BLERIOT; ET PLUS GENERALEMENT LA PROPRIETE ET LA GESTION DE TOUS IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS; EVENTUELLEMENT ET EXCEPTIONNELLEMENT L'ALIENATION DE CEUX DE SES IMMEUBLES DEVENUSINUTILES A LA SOCIETE AU MOYEN DE VENTE, ECHANGE OU APPORT EN SOCIETE
Adresse
168 AV VICTOR HUGO
75016 , PARIS 16E ARRONDISSEMENT - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/08/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/04/1997
Siret
41208169700010
Code APE
702C
Adresse
14 AV LOUVOIS
92190 , MEUDON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2024B1375822
Date d'ajout
05/04/2024
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société civile SE TRANSFORME EN Société à responsabilité limitée A COMPTER DU 01012024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
24032
Date d'ajout
14/04/2000
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).