Entreprise : GIE FERMIER EN BERRY TOURAINE - SIREN 412 072 647
Identité
Dénomination
GIE FERMIER EN BERRY TOURAINE
SIREN (siège)
412 072 647
Date d'immatriculation au RNE
26/05/1997
Début d’activité
22/04/1997
Date de fin de la personne morale
25/05/2047
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activité principale
Commercialisation des fromages produits par chacun des membres
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Capital social
990 EUR
Adresse du siège
VALASSON 36230 BUXIERES D'AILLAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MME PETIT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEROUVRIER DOMINIQUE
Nom d'usage
COUTURIER
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Lye
Nom, Prénom(s)
FORAND JEAN-LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
LE BLANC
Nom, Prénom(s)
GREDAT HELENE
Nom d'usage
JORDAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Primelles
Nom, Prénom(s)
LOJON BRUNO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
VICQ SUR NAHON
Nom, Prénom(s)
POIRIER PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
COUFFY
Nom, Prénom(s)
WEST PIERRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Sury es bois
Dénomination
EARL LE BLANC CABRI
Qualité
Membre
Commune de résidence
BOSSAY SUR CLAISE
Dénomination
GAEC DES DOILES
Qualité
Membre
Commune de résidence
THILOUZE
Dénomination
EARL DE VESCHE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Pouligny-Saint-Pierre
Dénomination
EARL FERME DE MOSNAY
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Vicq-sur-Nahon
Dénomination
SCEA DE VALASSON
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Buxieres d'Aillac
Dénomination
GAEC DE VILLIERS
Qualité
Membre
Commune de résidence
BELABRE
Dénomination
EARL DESBOURDES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
ST EPAIN
Dénomination
EARL MOREAU
Qualité
Membre
Commune de résidence
Saint-Senoch
Dénomination
EARL LE MALICORNE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Manthelan
Dénomination
GAEC LOUET
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Pellevoisin
Dénomination
EARL LES CABRIOLES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Fontgombault
Dénomination
GAEC DES RAMONO
Qualité
Membre
Commune de résidence
Valençay
Dénomination
EARL LA FRINGALE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Veuil
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/04/1997
Siret
41207264700016
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commercialisation des fromages produits par chacun des membres
Adresse
VALASSON
36230 , BUXIERES D'AILLAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MME PETIT
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2594
Date d'ajout
31/10/2001
Description
CAPITAL PORTE DE 3 500 FRS A 6 500 FRS PUIS CONVERTI EN EUROS SOIT 990 EUROS NOMINATION DU GAEC MALICORNE REPRESENTE PAR M LECOURT EN QUALITE DE NOUVEAU CONTROLEUR DE GESTION EN REMPLACEMENT DE M GROUSSIN BRUNO ANCIEN CONTROLEUR DE GESTION - NOMINATION DE L'EARL DESBOURDES EN QUALITE DE MEMBRE DU GIE - DE L'EARL MOREAU EN QUALITE DE MEMBRE DU GIE DE M VANDROMME DENIS EN QUALITE DE MEMBRE DU GIE - NOMINATION DE FORAND JEAN LUC EN QUALITE DE MEMBRE DU GIE REMPLACEMENT DE M PELTIER VINCENT QUI DEVIENT EARL LE BLANC CABRI REPRESENTEE PAR M PELTIER VINCENT EN QUALITE DE PRESIDENT DU CA NOMINATION DE M POIRIER PHILIPPE MEMBRE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR NOMINATION DE M LOJON BRUNO MEMBRE DU GIE NOMINATION DU GAEC DES DOILES REPRESENTE PAR MELLE GIRAULT VALERIE EN QUALITE DE MEMBRE DU GIE Date d'effet : 31/03/2001
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).