Entreprise : SCI P.A.C - SIREN 412 038 234
Identité
(Entreprise radiée le 10/12/2021)
Dénomination
SCI P.A.C
SIREN (siège)
412 038 234
Date d'immatriculation au RNE
15/05/1997
Fermeture de l'établissement - 41203823400024
- Date d'effet de la fermeture : 25/08/2021
Fermeture de l'établissement - 41203823400016
- Date d'effet de la fermeture : 15/10/1998
Date de fin de la personne morale
14/05/2047
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
18 RUE DES GLYCINES 17600 NIEULLE-SUR-SEUDRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NGONGUIDJOE MARIE , ROSE
Nom d'usage
COURTOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
ANGOULEME
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/10/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/04/1997
Siret
41203823400016
Code APE
702C
Adresse
18 LD THORIAT
17600 , SAINT-SORNIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/04/1997
Siret
41203823400024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition de ts immeubles leur entretien, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement.....
Adresse
18 RUE 18 rue des glycines
17600 , NIEULLE SUR SEUDRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Nieulle-sur-Seudre
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18059
Date d'ajout
10/12/2021
Description
Radiation d'office du RCS de la Rochelle le 10/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12422
Date d'ajout
25/08/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/05/1997
Description
(Divers) Historique : transfert du siège de 17600 ST SORNIN 18, THORIAT à 18 rue des glycines 17 NIEULLE SUR SEUDRE à compter du 15.10.1998 Mention du 23/06/2003 : Mme COURTOIS née NGONGUIDJOE Marie Rose gérante en remplacement de M. GALTIE Alain à cpter du 06.12.2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).