Entreprise : STE EVA VALORISATION REAL IMMO - SIREN 412 018 053
Identité
Dénomination
STE EVA VALORISATION REAL IMMO
Sigle
SEVERIM
SIREN (siège)
412 018 053
Date d'immatriculation au RNE
29/04/1997
Début d’activité
01/04/1997
Date de fin de la personne morale
28/04/2096
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Toutes opérations immobilières promotion, marchands de biens, conseil, transactions
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
3 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LIGER BERTRAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1997
Siret
41201805300022
Nom commercial
SEVERIM
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Toutes opérations immobilières promotion, marchands de biens, conseil, transactions
Autres Activités
Toutes opérations immobilières promotion, marchands de biens, conseil, transactions
Adresse
3 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/05/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1997
Siret
41201805300014
Enseigne
SEVERIM
Code APE
701F
Adresse
11 RUE DE LA FONTAINE DU BUT
75018 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
19/11/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 19/11/2014, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201403399, date de cessation des paiements le 28/02/2014, et a désigné : juge commissaire M. Bernard Rossignol liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Jérôme Pierrel 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
39450
Date d'ajout
29/04/1997
Description
Cette société est une E.U.R.L
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).