Entreprise : GIE DROME SEMENCES - SIREN 411 982 044
Identité
(Entreprise radiée le 31/12/2020)
Dénomination
GIE DROME SEMENCES
SIREN (siège)
411 982 044
Date d'immatriculation au RNE
12/05/1997
Date de fin de la personne morale
11/05/2047
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Qualité
Actif agricole
Adresse du siège
Puy Saint Martin 26450 PUY-SAINT-MARTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURNIER GILLES
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Chanos-Curson
Nom, Prénom(s)
GUILHERMONT BERNADETTE
Nom d'usage
BILLON
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Pont-de-l'Isère
Nom, Prénom(s)
NEYRON BERNARD
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Saint-Paul-lès-Romans
Nom, Prénom(s)
BOREL MAX
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Puy-Saint-Martin
Dénomination
SA DIAGRY
Qualité
Membre
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Pont-de-l'Isère
Dénomination
EARL NEYRON
Qualité
Membre
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Saint-Paul-lès-Romans
Dénomination
ETS BOREL SARL
Qualité
Membre
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Puy-Saint-Martin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2005
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/01/1997
Siret
41198204400017
Code APE
011A
Adresse
26450 , PUY-SAINT-MARTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Die a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/000733
Date d'ajout
18/12/2006
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31.12.2005. Mise en sommeil de la société.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 12 mai 1997 -No A88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
No SIRET: 411 982 044 00017CODE NAF: 011ACODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 7 500.00 FRFNOUVEAU MONTANT : 1 143.37 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).