Entreprise : D.B.M - SIREN 411 969 330
Identité
Dénomination
D.B.M
SIREN (siège)
411 969 330
Date d'immatriculation au RNE
29/11/2001
Début d’activité
07/05/2001
Date de fin de la personne morale
28/11/2051
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Activités immobilières : L'acquisition et la gestion dans un cadre Familial de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers ayant vocation à être ou à devenir des biens de famille
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
1870910 EUR
Adresse du siège
Z I LES PORTES DU NORD 62820 LIBERCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOTTE DAVID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
HEM
Nom, Prénom(s)
MOTTE SYLVAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1988
Commune de résidence
Marcq-en-Barœul
Dénomination
SOCIETE CIVILE PASCAL DZIERZEK ET VINCENT ECREPONT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/05/2001
Siret
41196933000025
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Activités immobilières : L'acquisition et la gestion dans un cadre Familial de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers ayant vocation à être ou à devenir des biens de famille
Autres Activités
Activités immobilières : L'acquisition et la gestion dans un cadre Familial de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers ayant vocation à être ou à devenir des biens de famille
Adresse
Z I LES PORTES DU NORD
62820 , LIBERCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/05/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/05/1997
Siret
41196933000017
Code APE
703E
Adresse
21 RTE D'ALBERT
62450 , AVESNES-LES-BAPAUME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3780
Date d'ajout
26/03/2019
Description
Réduction de capital à compter du 31/12/2018 Ancien : 2000000 EUR Nouveau : 1870910 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7844
Date d'ajout
19/09/2013
Description
Augmentation de capital à compter du 24/08/2013 Ancien 167700 euros Nouveau 2 000 000 euros
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).