Entreprise : SCI VERNES - SIREN 411 965 338
Identité
Dénomination
SCI VERNES
SIREN (siège)
411 965 338
Date d'immatriculation au RNE
09/05/1997
Début d’activité
01/05/1997
Date de fin de la personne morale
08/05/2047
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition administration exploitation par bail ou autrement de tous immeubles appartenant à la société
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
106714.31 EUR
Adresse du siège
34 AV DE VALLESPIR 66700 ARGELES-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMIEL JEAN , FRANCOIS , BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Prades
Nom, Prénom(s)
HAOND BEATRICE , LOUISE , JOSETTE , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Argelès-sur-Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1997
Siret
41196533800022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition administration exploitation par bail ou autrement de tous immeubles appartenant à la société
Autres Activités
acquisition administration exploitation par bail ou autrement de tous immeubles appartenant à la société
Adresse
34 AV DE VALLESPIR
66700 , ARGELES-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1997
Siret
41196533800014
Code APE
702C
Adresse
17 RUE JEAN RICHEPIN
66000 , PERPIGNAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR BARNADES SIMON
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/05/1997
Description
Historique des observations RCS : Mention du 04/11/2004 : TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL: ANCIENNE ADRESSE: 17 RUE JEAN RICHEPIN, PERPIGNAN 66000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).