Entreprise : OUEST AERO BIKE'S - SIREN 411 950 868
Identité
(Entreprise radiée le 01/10/2020)
Dénomination
OUEST AERO BIKE'S
SIREN (siège)
411 950 868
Date d'immatriculation au RNE
13/05/1997
Fermeture de l'établissement - 41195086800017
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2008
Date de fin de la personne morale
12/05/2047
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
28 RUE SAVARY DE L EPINERAYE 85000 LA ROCHE-SUR-YON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ACTI SUD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BESSONNET PATRICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Nom, Prénom(s)
BESSONNET PATRICK , HUBERT
Nom d'usage
BESSONNET
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
LA ROCHE SUR YON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2008
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/04/1997
Siret
41195086800017
Code APE
4540Z - Commerce et réparation de motocycles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
sans activité commerciale
Code APRM
4520AC - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: carrosserie
Adresse
28 RUE 28 rue Savary de l'Epineraie Zone Acti Sud
85000 , La Roche-sur-Yon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ACTI SUD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
14/05/2008
Description
: La dissolution de la société a paru le 25.4.2008 dans le journal d'annonces légales suivant OUEST-FRANCE Adresse de correspondance pour la liquidation 72 BD PIERRE ET MARIE CURIE (85000) LA ROCHE SUR YON
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/09/1998
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitié du capital social, suite à décision du 15/09/1998.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
13/05/1997
Description
Historique des observations depuis le 13/05/1997 : JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : OUEST-FRANCE
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
- Date de dissolution : 31/03/2008.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 31/03/2008. - Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).