Entreprise : SCI ANGLETERRE 1 - SIREN 411 935 174
Identité
(Entreprise radiée le 01/06/2021)
Dénomination
SCI ANGLETERRE 1
SIREN (siège)
411 935 174
Date d'immatriculation au RNE
04/12/1998
Fermeture de l'établissement - 41193517400028
- Date d'effet de la fermeture : 20/12/2000
Fermeture de l'établissement - 41193517400010
- Date d'effet de la fermeture : 19/08/1998
Date de fin de la personne morale
03/12/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
3 RUE GAMBETTA 59280 ARMENTIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PETIT PATRICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Armentières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/08/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/04/1997
Siret
41193517400010
Code APE
702C
Adresse
49 B RUE DU MARECHAL LECLERC
59115 , LEERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ALLEE DES COLIBRIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/12/2000
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/08/1998
Siret
41193517400028
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Acquisition, administration et gestion.
Adresse
3 RUE 3 rue Gambetta
59280 , Armentières - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
01/06/2021
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
31/12/2019
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
04/12/1998
Description
Historique : Cette société a transféré son siège s ocial et principal établissement de LEERS (59115) 49 B Rue du Maréchal Leclerc - Allée des Colibris - RCS ROUBAIX TOURCOING 97 D 173 - A dater du 19/0 8/1998. Acte constitutif : Dépôt au Greffe de ROUB AIX TOURCOING le 25/4/1997 publié dans la Gazette de la région du Nord du 29/4/1997. Transfert : Dép ôt au Greffe de LILLE le 23/10/1998 publié dans l' Indicateur du 28/8/1998. Mention du 17/01/2001 : dissolution anticipée de la société suite à la tra nsmission universelle du patrimoine à l'associé un ique Monsieur PETIT Patrick à dater du 20/12/2000.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de dissolution : 20/12/2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).