Entreprise : SCI CIMENT - SIREN 411 920 358
Identité
Dénomination
SCI CIMENT
SIREN (siège)
411 920 358
Date d'immatriculation au RNE
05/05/1997
Début d’activité
18/04/1997
Date de fin de la personne morale
04/05/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition par voie d'apport ou achat propriété administration et Exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
36587.76 EUR
Adresse du siège
Le Mont Les Mares 27500 LES PREAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MONT LES MARES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUNEL JEAN-YVES , MARCEL , BERTRAND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Les préaux
Nom, Prénom(s)
LECALLIER CLAUDE , ISABELLE , MIREILLE
Nom d'usage
BUNEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Les préaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/04/1997
Siret
41192035800016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition par voie d'apport ou achat propriété administration et Exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Autres Activités
Acquisition par voie d'apport ou achat propriété administration et Exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Adresse
Le Mont Les Mares
27500 , LES PREAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MONT LES MARES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2054
Date d'ajout
19/12/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/11/2014 : Partant : CEUSTERMANS Didier Gilles Lucien, Gérant Nouveau : BUNEL Claude, Isabelle, Mireille, Gérant, Associé Modifié : BUNEL Jean-Yves, Marcel, Bertrand, Gérant, Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 240 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 36 587.76 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).