Entreprise : SCI DE L'ARS - SIREN 411 868 458
Identité
Dénomination
SCI DE L'ARS
SIREN (siège)
411 868 458
Date d'immatriculation au RNE
29/03/1997
Début d’activité
01/03/1997
Date de fin de la personne morale
28/03/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Achat vente acquisition et exploitation de biens immobiliers et généralement toutes opérations civiles
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
32 LOT ZAC HOUELBOURG SUD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAU NATHALIE , CELINE
Nom d'usage
CARPELS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Baie-Mahault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1997
Siret
41186845800018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat vente acquisition et exploitation de biens immobiliers et généralement toutes opérations civiles
Autres Activités
Achat vente acquisition et exploitation de biens immobiliers et généralement toutes opérations civiles
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE DE JARRY
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
32 LOT ZAC HOUELBOURG SUD
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
06/01/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/12/2014 :Partant : CAU Michel, GérantNouveau : CARPELS Nathalie, Céline, GérantNouvelles semaine du 26/12/2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6512
Date d'ajout
26/12/2005
Description
Changement de gérantCO GERANT MAINTENU / CAU MICHELCO GERANT PARTANT / CAU NATHALIE - PV 30.11.05Date d'effet : 20/09/2005
Numéro d'observation
5879
Date d'ajout
24/12/2004
Description
Changement de gérantGERANT PARTANT / SCHAEFFER FRANCENOUVEAU CO-GERANT / CAU MICHELCO-GERANT MAINTENU / CAU NATHALIEDate d'effet : 15/11/2004
Numéro d'observation
2387
Date d'ajout
05/06/2003
Description
Modification autreGERANT MAINTENU : SCHAEFFER FRANCE NOUVEAU CO-GERANT : CAU NATHALIE CELINE A CPTER DU 31.03.03
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).