Entreprise : SCI CHARMILLON - SIREN 411 842 594
Identité
Dénomination
SCI CHARMILLON
SIREN (siège)
411 842 594
Date d'immatriculation au RNE
21/04/1997
Début d’activité
30/06/1967
Date de fin de la personne morale
20/04/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS BIENS IMMEUBLES AINSI QUE L'ALIENATION DE TOUT OU PARTIE DE CES MEMES IMMEUBLES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
122782 EUR
Adresse du siège
11 BD DE LA REPUBLIQUE 18000 BOURGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARMILLON JEAN , PAUL , RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1943
Commune de résidence
BOURGES
Nom, Prénom(s)
CHARMILLON SOLANGE
Nom d'usage
LAMY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1932
Commune de résidence
SAINT DOULCHARD
Nom, Prénom(s)
MARECAL VIRGINIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
ST JEAN LE BLANC
Nom, Prénom(s)
MARECAL THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Nom, Prénom(s)
MARECAL ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
JOINVILLE LE PONT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/06/1967
Siret
41184259400011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS BIENS IMMEUBLES AINSI QUE L'ALIENATION DE TOUT OU PARTIE DE CES MEMES IMMEUBLES
Autres Activités
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS BIENS IMMEUBLES AINSI QUE L'ALIENATION DE TOUT OU PARTIE DE CES MEMES IMMEUBLES
Adresse
11 BD DE LA REPUBLIQUE
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5093
Date d'ajout
30/11/2005
Description
Modification de la composition du conseil d'administration ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31.08.05 A COMPTER DU 31.08.05 NOMINATION DE MR MARECHAL ERIC ET DE MR MARECHAL THIERRY EN QUALITE DE CO-GERANTS Date d'effet : 31/08/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5094
Date d'ajout
30/11/2005
Description
Augmentation du capital SUIVANT ACTE DE MAITRE LEGRAIN MERCIER NOTAIRE A BOURGES (CHER) EN DATE DU 28.09.05 A COMPTER DU 28.09.05 AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL POUR LE PORTER DE 7 622.45 EUROS A 122 782.00 EUROS Date d'effet : 28/09/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).