Entreprise : SCEA BARRE - SIREN 411 840 309
Identité
Dénomination
SCEA BARRE
Sigle
SCEA BARRE
SIREN (siège)
411 840 309
Date d'immatriculation au RNE
24/04/1997
Début d’activité
01/03/1997
Date de fin de la personne morale
23/04/2096
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
activités agricoles
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
83550 EUR
Adresse du siège
La Métairie Neuve de Lohinga 56380 Guer FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARRE EMMANUEL , JOSEPH , BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Commune de résidence
Les Brulais
Dénomination
SAS DES VALLIERES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Guer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1997
Siret
41184030900016
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Elevage de porcs, cultures
Adresse
La Métairie Neuve de Lohinga
56380 , Guer - FRANCE
Observations
Numéro d'observation
4353
Date d'ajout
24/09/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2013 : Partant : BARRE Odette Marie-Thérèse, Gérant La société est réduite à un associé unique à compter du 01/07/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 284 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 43 295.52 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MONTANT MINIMUM : 7 500 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).