Entreprise : SCI PAUTOUT - SIREN 411 827 348
Identité
(Entreprise radiée le 03/11/2021)
Dénomination
SCI PAUTOUT
SIREN (siège)
411 827 348
Date d'immatriculation au RNE
25/04/1997
Fermeture de l'établissement - 41182734800011
- Date d'effet de la fermeture : 03/11/2021
Date de fin de la personne morale
24/04/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
10 RUE DU DOCTEUR BRETONNEAU 37150 CHENONCEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAUTOUT BERTRAND , JACKY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Chenonceaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/04/1997
Siret
41182734800011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
gestion, location de biens immobiliers...
Adresse
10 RUE 10 rue du dr Bretonneau
37150 , Chenonceaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
03/11/2021
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du :
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
03/11/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
26/10/2018
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de TOURS en date du 28/09/2018 avec effet au 01/10/2018, la Selarl Villa, mission conduite par Maître Julien VILLA, en qualité de liquidateur judiciaire, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
26/10/2018
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de TOURS en date du 28/09/2018 avec effet au 01/10/2018, la Selarl Villa, mission conduite par Maître Julien VILLA, en qualité de liquidateur judiciaire, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/06/2016
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS EN DATE DU 24-06-2016 PRONONCANT L'EXTENSION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL MANOIR SAINT THOMAS (RCS TOURS 451553309) SOUS LE NUMERO 2015J362 A LA SCI PAUTOUT, Mme Antonella PAUTOUT née FOLCARELLI, M. Bertrand PAUTOUT, et l'EARL EQUI FOLIE (RCS TOURS 511375313) SOUS LE NUMERO 2016J222 LIQUIDATEUR Selàrl VILLA mission conduite par Maître Francis VILLA 18 rue Néricault Destouches BP 31348 37000 Tours DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 01-04-2014 - LES DECLARATIONS DES CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LES DEUX MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION DU JUGEMENT AU BODACC.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).