Entreprise : LEMERCIER LENS - SIREN 411 827 249
Identité
Dénomination
LEMERCIER LENS
SIREN (siège)
411 827 249
Date d'immatriculation au RNE
09/04/1999
Début d’activité
20/11/2019
Date de fin de la personne morale
08/04/2049
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, vente de tous immeubles et biens immobiliers, propriété, administration exploitation, gestion de tous immeubles et biens immobiliers, emprunt de tous fonds nécessaire à la réalisation de l'objet. Construction, reconstruction réhabilitation des biens dépendant de son patrimoine réalisation de tous travaux d'aménagement
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
3 RUE GEORGES BRASSENS 62880 VENDIN-LE-VIEIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DIB LAURE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Vendin-le-Vieil
Nom, Prénom(s)
LEMERCIER LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Vendin-le-Vieil
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/11/2019
Siret
41182724900045
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, vente de tous immeubles et biens immobiliers, propriété, administration exploitation, gestion de tous immeubles et biens immobiliers, emprunt de tous fonds nécessaire à la réalisation de l'objet. Construction, reconstruction réhabilitation des biens dépendant de son patrimoine réalisation de tous travaux d'aménagement
Autres Activités
Acquisition, vente de tous immeubles et biens immobiliers, propriété, administration exploitation, gestion de tous immeubles et biens immobiliers, emprunt de tous fonds nécessaire à la réalisation de l'objet. Construction, reconstruction réhabilitation des biens dépendant de son patrimoine réalisation de tous travaux d'aménagement
Adresse
3 RUE GEORGES BRASSENS
62880 , VENDIN-LE-VIEIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1997
Siret
41182724900011
Enseigne
BABOU
Code APE
521J
Adresse
26 SQ SAINT-JOHN PERSE
36000 , CHATEAUROUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1997
Siret
41182724900029
Code APE
521J
Adresse
4 PL DE LA REPUBLIQUE
45000 , ORLEANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1999
Siret
41182724900037
Code APE
524C
Adresse
13 RUE LOUIS BLERIOT
62880 , VENDIN-LE-VIEIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI CORA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13755
Date d'ajout
16/12/2019
Description
Transformation de la société à compter du 20/11/2019 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société civile immobilière (SCI) Reprise d'activité à compter du 20/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
4660
Date d'ajout
04/10/2007
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 01/01/2007 PUIS REPRISE D'ACTIVITE A COMPTER DU 20/11/2019 Date d'effet : 31/10/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).