Entreprise : RELAIS CHENONCEAUX - SIREN 411 827 009
Identité
Dénomination
RELAIS CHENONCEAUX
SIREN (siège)
411 827 009
Date d'immatriculation au RNE
24/04/1997
Date de fin de la personne morale
23/04/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
10 RUE DU DOCTEUR BRETONNEAU 37150 CHENONCEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOLCARELLI ANTONELLA , SIMONE , GENEVIEVE
Nom d'usage
PAUTOUT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Chenonceaux
Nom, Prénom(s)
PAUTOUT BERTRAND , JACKY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Saint-Gervais-la-Forêt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/03/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/04/1997
Siret
41182700900019
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
hôtel restaurant traiteur boissons à emporter
Adresse
10 RUE 10 rue du Docteur Bretonneau
37150 , Chenonceaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
27/03/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 26/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
26/10/2018
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de TOURS en date du 28/09/2018 avec effet au 01/10/2018, la Selarl Villa, mission conduite par Maître Julien VILLA, en qualité de liquidateur judiciaire, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
27/07/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 26/07/2016 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2015J360 désigne liquidateur Selarl Villa, mission conduite par Maître Francis VILLA 18 rue Néricault Destouches BP 31348 37000 TOURS met fin à la mission de l'administrateur Selarl AJAssociés mission conduite par Maître Franck MICHEL
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
01/07/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de TOURS en date du 01/07/2016 arrête le plan de cession 2015J360.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
20/04/2016
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS EN DATE DU 19/04/2016 MODIFIANT LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR. NOUVELLE MISSION DE gestion pleine et entière de l'entreprise
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
08/03/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 08/03/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 15-03-2016
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
17/09/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de TOURS a prononcé en date du 15/09/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015J360 date de cessation des paiements le 15/03/2014, administrateur : Selarl AJAssociés Michel Miroite Gorins Deshayes Bidan Bourgoin mission conduite par Me Franck Michel 6 Bis rue de la Barre 37000 TOURS, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : Selarl Villa, mission conduite par Maître Francis VILLA 18 rue Néricault Destouches BP 31348 37000 TOURS et a ouvert une période d'observation expirant le 15/03/2016. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).