Entreprise : SOCIETE CIVILE LA PETITE ROZELLE - SIREN 411 792 278
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE LA PETITE ROZELLE
SIREN (siège)
411 792 278
Date d'immatriculation au RNE
22/04/1997
Début d’activité
15/03/1997
Date de fin de la personne morale
21/04/2096
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
l'acquisition de tous immeubles, leur exploitation soit par voie de location, de fermage, de métayage, soit selon toute autre modalité et exceptionnellement l'aliénation au moyen de ventes, échanges ou apports en société, de ceux de ces immeubles devenus inutiles à la société et d'une manière générale toutes les opérations mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet précité, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
145741.26 EUR
Adresse du siège
424 RUE 424 rue de Melleray 45560 Saint Denis en Val FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOISSAY BERNARD , JULIEN , RAYMOND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1937
Commune de résidence
Saint Denis en Val
Nom, Prénom(s)
NIOCHE PAULETTE , BERNADETTE , CONSTANCE
Nom d'usage
BOISSAY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1935
Commune de résidence
Saint Denis en Val
Nom, Prénom(s)
NIOCHE PAULETTE , BERNADETTE , CONSTANCE
Nom d'usage
BOISSAY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1935
Commune de résidence
Saint Denis en Val
Nom, Prénom(s)
BOISSAY Sylvie , Marie-Louise , Gilberte
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Bucy-le-Roi
Nom, Prénom(s)
BOISSAY Catherine , Paulette
Nom d'usage
MARTIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BOISSAY Frédéric , René
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
BINNINGEN
Nom, Prénom(s)
BOISSAY Thierry , Julien
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Épinay-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/03/1997
Siret
41179227800011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES, LEUR EXPLOITATION SOIT PAR VOIE DE LOCATION, DE FERMAGE, DE METAYAGE, SOIT SELON TOUTE AUTRE MODALITE ET EXCEPTIONNELLEMENT L'ALIENATION AU MOYEN DE VENTES, ECHANGES OU APPORTS EN SOCIETE, DE CEUX DE CES IMMEUBLES DEVENUS INUTILES A LA SOCIETE ET D'UNE MANIERE GENERALE TOUTES LES OPERATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET PRECITE
Autres Activités
L'ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES, LEUR EXPLOITATION SOIT PAR VOIE DE LOCATION, DE FERMAGE, DE METAYAGE, SOIT SELON TOUTE AUTRE MODALITE ET EXCEPTIONNELLEMENT L'ALIENATION AU MOYEN DE VENTES, ECHANGES OU APPORTS EN SOCIETE, DE CEUX DE CES IMMEUBLES DEVENUS INUTILES A LA SOCIETE ET D'UNE MANIERE GENERALE TOUTES LES OPERATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET PRECITE
Adresse
424 RUE 424 rue de Melleray
45560 , Saint Denis en Val - FRANCE
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 956 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 145 741.26 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).