Entreprise : AKHAL DISTRIBUTION INGENIERIE FORMATION - SIREN 411 782 204
Identité
Dénomination
AKHAL DISTRIBUTION INGENIERIE FORMATION
Sigle
AKHAL DIF
SIREN (siège)
411 782 204
Date d'immatriculation au RNE
23/04/1997
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 41178220400019
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/1999
Date de fin de la personne morale
22/04/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
19 RUE FULTON 87000 LIMOGES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI NORD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROBINET FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Générac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/04/1997
Siret
41178220400027
Code APE
511R
Adresse
19 RUE FULTON
87000 , LIMOGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI NORD
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/04/1997
Siret
41178220400019
Code APE
511R
Origine du fonds
Création
Activité principale
DISTRIBUTION PRODUITS SOLVANTS INDUSTRIELS, PRODUITS DE NETTOYAGE ET MATERIELS AFFERENTS ET TOUS PRODUITS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT,AYANT UN RAPPORT DIRECT OU INDIRECT AVEC CETTE ACTIVITE. TOUTES ETUDES TECHNIQUES DANS LE DOMAINE DE LA PROPRETE, L'ENERGIE ET LE CONFORT. FORMATION AUX TECHNIQUES DU NETTOYAGE, AU GENIE THERMIQUE ET CLIMATIQUE ET AUX ACTIVITES CONNEXES. LE TOUT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, PAR VOIE DE CREATION DE SOCIETES ET GROUPEMENTS NOUVEAUX, D'APPORTS, DE COMMANDITE, DE SOUSCRIPTION, D'ACHAT DE TITRES OU DROITS SOCIAUX, DE FUSION, D'ALLIANCE D'ASSOCIATION EN PARTICIPATION OU DE PRISE OU DE DATION EN LOCATION OU LOCATION-GERANCE DE TOUS BIENS ET AUDRES DROITS.
Adresse
LE CANDELON
33920 , GENERAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5361
Date d'ajout
13/08/2018
Description
Radiation du RCS le 13/08/2018 avec effet au 13/08/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Blaye a été ratta chée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribun al de Commerce de Libourne par le décret n° 2008-1 46 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3682
Date d'ajout
18/09/2000
Description
(Divers) DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE LIQUIDATEUR : MR ROBINET FRANCOIS SIEGE DE LA LIQUIDATION : AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE Date d'effet : 31/12/1999
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/04/1997
Description
Historique : JOURNAL DE CONSTITUTION : ECHOS JUDIC IAIRES GIRONDINS NOM COMMERCIAL : AKHAL DIF MENTIO N D'OFFICE : CESSATION TOTALE D'ACTIVITE (art.40 & 1 du décret du 30.05.1984 modifié).
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 20/12/2000. - Sort du fonds: CESSATION ACTIVITE(ART 40 D.).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).