Entreprise : SCI MIREILLE - SIREN 411 777 691
Identité
(Entreprise radiée le 17/03/2022)
Dénomination
SCI MIREILLE
SIREN (siège)
411 777 691
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2004
Date de fin de la personne morale
12/01/2047
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
RTE DE VARAGES 83119 BRUE-AURIAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE DE CANTARELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DIEUDONNE ELODIE , CECILE , NADEGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Ollières
Nom, Prénom(s)
DIEUDONNE AUDREY , CAROLINE , JOHANNA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Nom, Prénom(s)
OLIVIER MONIQUE , JOSITE , REGINE
Nom d'usage
DIEUDONNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Ollières
Nom, Prénom(s)
DIEUDONNE CLAUDE , EMILE , LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Ollières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/09/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/04/1997
Siret
41177769100014
Code APE
702B
Adresse
DOMAINE DE REGUSSE
04860 , PIERREVERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/04/1997
Siret
41177769100022
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition propriété mise en valeur transformation aménagement administration et location de ses biens et droits immobiliers
Adresse
RTE route de varages
83119 , Brué Auriac - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
domaine de cantarelle
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3346
Date d'ajout
17/03/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Draguignan le 17/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6088
Date d'ajout
08/10/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Manosque le 08/10/2021
Numéro d'observation
2397
Date d'ajout
28/05/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/03/2018 Liquidateur : DIEUDONNE Claude Le siège de la liquidation est fixé à : Campagne la Tuilière - 5076 les Saisides 83470 Ollières Journal d'annonces légales : Haute Provence Info en date du 13/04/2018
Numéro d'observation
3732
Date d'ajout
14/05/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/03/2018 Liquidateur : DIEUDONNE Claude Le siège de la liquidation est fixé à : Campagne la Tuilière - 5 076 les Saisides 83470 Ollières Journal d'annonces légales : Le var information en date du 13/04/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Brignoles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Draguignan. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Draguignan décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 4 000.00 FRF nouveau montant : 609.80 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).