Entreprise : GIE HOLSTEIN PASSION - SIREN 411 772 809
Identité
Dénomination
GIE HOLSTEIN PASSION
SIREN (siège)
411 772 809
Date d'immatriculation au RNE
05/05/1997
Début d’activité
15/04/1997
Date de fin de la personne morale
04/05/2027
Nature de l'entreprise
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activité principale
Mise en commun de tous moyens et compétences en vue d'augmenter la rentabilité économique et d'améliorer le type génétique des élevages bovins de ses adhérents.
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
1724 RTE DU BOIS-RICARD 76360 PISSY-POVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRETIGNY HERVE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Pissy Poville
Nom, Prénom(s)
LECLERC JEAN-MARC
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
BUCHY
Nom, Prénom(s)
MORAND HUBERT , PAUL , MAURICE
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
CRIQUIERS
Dénomination
GAEC DU MONT LANDRIN
Qualité
Membre
Commune de résidence
CLERES
Dénomination
EARL DU BOSC
Qualité
Membre
Commune de résidence
BUCHY
Dénomination
GAEC FRETIGNY
Qualité
Membre
Commune de résidence
BARENTIN
Dénomination
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU VITREBERT LUCAS
Qualité
Membre
Commune de résidence
NEUVILLE FERRIERES
Dénomination
EARL DE LA FERME D'AUTES
Qualité
Membre
Commune de résidence
CRIQUIERS
Dénomination
EARL DE LA VERGNE
Qualité
Membre
Commune de résidence
LANNOY CUILLERE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/04/1997
Siret
41177280900017
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun de tous moyens et compétences en vue d'augmenter la rentabilité économique et d'améliorer le type génétique des élevages bovins de ses adhérents.
Adresse
1724 RTE DU BOIS-RICARD
76360 , PISSY-POVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
15119
Date d'ajout
27/12/2018
Description
Radiation du RCS le 27/12/2018 avec effet au 13/01/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
555
Date d'ajout
12/01/2012
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 11/02/2011 Liquidateur : Mr FRETIGNY Hervé (anciennement aux fonctions de président du conseil d'administration) Le siège de la liquidation est fixé à PISSY POVILLE (76360), 1724 route du Bois Ricard Fin des fonctions de Mr VERMONT Pascal, vice-président du conseil d'administration ; de Mrs LUCAS Antoine et MYLLE Laurent de leur fonction d'administrateur
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 457.35 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).