Entreprise : SCM DE LA VOUTE - SIREN 411 756 828
Identité
Dénomination
SCM DE LA VOUTE
SIREN (siège)
411 756 828
Date d'immatriculation au RNE
17/04/1997
Début d’activité
17/04/1997
Date de fin de la personne morale
16/04/2096
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
Profession paramédicale et médicale.
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
120 EUR
Adresse du siège
8 RUE DU CHAT FOU 21320 POUILLY-EN-AUXOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAUPHIN GAELLE , LUCIENNE , MARIA
Nom d'usage
MONTAMBAUX
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
Pouilly-en-Auxois
Nom, Prénom(s)
MONTAMBAUX VINCENT , BERNARD , MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
POUILLY EN AUXOIS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/04/1997
Siret
41175682800025
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Profession paramédicale et médicale.
Autres Activités
Profession paramédicale et médicale.
Adresse
8 RUE DU CHAT FOU
21320 , POUILLY-EN-AUXOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/04/1997
Siret
41175682800017
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
RUE DU GENERAL DE GAULLE
21320 , POUILLY-EN-AUXOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE DE BOURGOGNE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1578
Date d'ajout
29/08/2006
Description
REDUCTION DE CAPITAL A COMPTER DU 01/08/2002 : ANCIEN : 6403 EUR NOUVEAU : 120 EUR MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 01/08/2006 : PARTANT : GILLA JEAN MARC, GÉRANT ASSOCIÉ PARTANT : DELIAU DANIEL GEORGES, GÉRANT ASSOCIÉ NOUVEAU : MONTAMBAUX VINCENT BERNARD MICHEL, GÉRANT(E)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).