Entreprise : EARL DOYERE - SIREN 411 711 443
Identité
Dénomination
EARL DOYERE
Sigle
EARL DOYERE
SIREN (siège)
411 711 443
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1997
Début d’activité
01/04/1997
Date de fin de la personne morale
14/04/2096
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Mise en valeur d'une exploitation agricole
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Qualité
Actif agricole
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
LES COUTURES 14340 CAMBREMER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT AUBIN SUR ALGOT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOYERE FRANCK , YVES-CLAUDE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Cambremer
Nom, Prénom(s)
LAMBERT LAURENCE , JULIETTE , MARCELLE
Nom d'usage
DOYERE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Cambremer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1997
Siret
41171144300019
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Mise en valeur d'une exploitation agricole
Autres Activités
Elevage de porcins,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LES COUTURES
14340 , CAMBREMER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT AUBIN SUR ALGOT
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
768
Date d'ajout
03/04/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/11/2007 : Changement de qualité : DOYERE Franck Yves-Claude, Co-gérant devient Gérant Changement de qualité : DOYERE Laurence Juliette Marcelle, Co-gérant devient Associée non gérante et non exploitante
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 300 000.00 FRF nouveau montant : 45 734.71 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).