Entreprise : SARL OPTIQUE SERRES - SIREN 411 685 183
Identité
Dénomination
SARL OPTIQUE SERRES
SIREN (siège)
411 685 183
Date d'immatriculation au RNE
30/04/1997
Date de fin de la personne morale
29/04/2096
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
55 RUE CAYRADE 12300 DECAZEVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SERRES CORINNE , DANIELE
Nom d'usage
LAVERNHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
DECAZEVILLE
Nom, Prénom(s)
SERRES CORINNE
Nom d'usage
LAVERNHE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
DECAZEVILLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/11/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1997
Siret
41168518300013
Enseigne
OPTIQUE CORINNE SERRES CENTRE DE CORRECTION AUDITIVE CORINNE SERRES
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Code APRM
2670ZA - Fabrication de matériels photographiques et cinématographiques
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
Optique lunetterie de détail, contactologie, acoustique
Code APRM
2670ZA - Fabrication de matériels photographiques et cinématographiques
Code APRM
2670ZA - Fabrication de matériels photographiques et cinématographiques
Adresse
55 RUE 55 rue Cayrade
12300 , Decazeville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7009
Date d'ajout
26/11/2019
Description
Radiation du RCS le 26/11/2019 avec effet au 12/11/2019 JUGEMENT DU 12/11/2019, CLOTURANT LES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3552
Date d'ajout
12/07/2017
Description
EN DATE DU 11/07/2017, JUGEMENT PRONONCANT LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ARRETE PAR JUGEMENT EN DATE DU 17/03/2009 ET PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SUSDITE SOCIETE. LIQUIDATEUR : Me Vincent AUSSEL, 222, place Ernest Granier, Arche Jacques Coeur, 34000 MONTPELLIER. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 11/07/2017
Numéro d'observation
287
Date d'ajout
03/02/2005
Description
Décision continuation opérations sociales malgré les pertes NON-DISSOLUTION DE LA SOCIETE NONOBSTANT LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL (PV DU 14/01/2005) Date d'effet : 14/01/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).