Entreprise : BRA CONSEIL - SIREN 411 678 535
Identité
(Entreprise radiée le 06/11/2020)
Dénomination
BRA CONSEIL
SIREN (siège)
411 678 535
Date d'immatriculation au RNE
25/04/1997
Date de fin de la personne morale
24/04/2096
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
65000 EUR
Adresse du siège
69 RUE DES FOSSES 78550 HOUDAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HULIN NADIA
Nom d'usage
SALMON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Jouy-en-Josas
Dénomination
SELARL ASCAGNE
Qualité
Administrateur provisoire
Commune de résidence
Versailles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
41167853500039
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
9 RUE BARGUE
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
9 A 11
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/03/1997
Siret
41167853500013
Adresse
2 RUE MONT ROTI
78550 , HOUDAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/03/1997
Siret
41167853500054
Nom commercial
BRA CONSEIL - FIDEUREX
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Dans tous pays l exercice des professions d expert comptable et de commissaire aux comptes telle qu elles sont définies par l ordonnance du 19 septembre 1945 la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 12 août 1969
Adresse
69 RUE 69 Rue des Fossés
78550 , Houdan - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/02/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1997
Siret
41167853500021
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
5 RUE DE PARIS
78550 , HOUDAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/06/2005
Siret
41167853500047
Enseigne
S C A 95
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
36 PL DE LA HALLE
95220 , HERBLAY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
39448
Date d'ajout
06/11/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 05/11/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELAFA Mja prise en la personne de Me Axel Chuine . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 05/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
39448
Date d'ajout
06/11/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
87068
Date d'ajout
22/09/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles prononce en date du 22/09/2016 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2016J00739 , date de cessation des paiements le 15/12/2015 , désigne liquidateur SELAFA Mja prise en la personne de Me Axel Chuine 36 Rue des Etats généraux 78000 Versailles , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
66489
Date d'ajout
24/12/2015
Description
Démission pour ordre de Madame HULIN épouse SALMON Nadia En qualité de gérante A compter du 22/12/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).