Entreprise : COOPERATIVE TRANSPORT ANTILLAIS - SIREN 411 672 488
Identité
Dénomination
COOPERATIVE TRANSPORT ANTILLAIS
SIREN (siège)
411 672 488
Date d'immatriculation au RNE
18/03/1997
Début d’activité
01/03/1997
Date de fin de la personne morale
17/03/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme coopérative de transport à conseil d'administration
Activités principales de l’objet social
Transport routier de marchandises
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Capital social
181124.25 EUR
Adresse du siège
32 RUE FERDINAND FOREST 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE CHALLENGER 1 N B
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOKA JOEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1899
Commune de résidence
Baie-Mahault
Nom, Prénom(s)
ROBINET JEAN-MICHEL , RENE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1978
Commune de résidence
Petit-Canal
Dénomination
SOCIETE DE TRANSPORT LJR
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Le Moule
Dénomination
EMILE GADDARKHAN ET FILS T.P.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Baie-Mahault
Dénomination
CABINET PHILIPPE BREDENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Baie-Mahault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1997
Siret
41167248800029
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transport routier de marchandises
Adresse
32 RUE FERDINAND FOREST
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE CHALLENGER 1 N B
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/10/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1997
Siret
41167248800011
Code APE
602L
Adresse
LD LES MANGLES
97131 , PETIT-CANAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5329
Date d'ajout
16/09/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/06/2016 :Partant : MATHURIN Marie-Constant, Maurice, AdministrateurNouveau : EMILE GADDARKHAN ET FILS T.P. (SASU) représentée par GADDARKHAN José, Alain, AdministrateurJAL : France Antilles 25/07/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3321
Date d'ajout
15/06/2016
Description
Augmentation de capital à compter du 30/06/2008Ancien : 24651 EURNouveau : 181124,25 EURModification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/03/2016 :Partant : EMILE GADDARKHAN ET FILS (SARL) représentée par GADDARKHAN Jacques, AdministrateurPartant : SEGRETIER Danton, Commissaire aux comptes titulairePartant : NAGAPIN Jules Joby, AdministrateurPartant : NAGAPIN Patrick, Président du conseil d'administration, AdministrateurNouveau : ROBINET Jean-Michel, René, Président du conseil d'administration, AdministrateurNouveau : MATHURIN Marie-Constant, Maurice, AdministrateurNouveau : SAMBIN Patrick, Serviens, AdministrateurNouveau : TRANSPORT LUCIEN ERICK VILUS (SARL) représentée par VILUS Erick, Blaise, AdministrateurNouveau : JOKA Joël, Commissaire aux comptes titulaireModifié : OUJAGIR Florent, Daniel, AdministrateurJAL : France Antilles en date du 30/06/2008 et du 22/03/2016
Numéro d'observation
2653
Date d'ajout
06/06/2006
Description
Modification autreCC SUP PARTANT : DIAKOK HARRYNOUVEAU CC SUP : CABINET PHILIPPE BREDENT REPR PAR BREDENT PHILIPPEPV AGOA DU 28/07/05Date d'effet : 28/07/2005
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
23/01/2006
Description
Changement d'administrateurADM PARTANT : ADEKALOM JOACHIMNOUVEL ADM : NAGAPIN JULESPV AGOA DU 21/09/01Date d'effet : 21/09/2001
Numéro d'observation
2298
Date d'ajout
24/05/2004
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principalANCIENNE ADRESSE SIEGE ETS PRINC : LES MANGLES 97131 PETIT CANALNOUVELLE ADRESSE : IMMEUBLE CHALLENGER 1 N° B 107 JARRY 32 RUE FERDINAND FOREST 97122 BAIE MAHAULTPV AGOA DU 10/10/03 arrêtant les cptes au 31/12/02Date d'effet : 10/10/2003
Numéro d'observation
3430
Date d'ajout
07/08/2002
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL : 26 160 25 EUROS NOUVEAU CAPITAL : 24 651 EUROS NOUVELLE ACTIVITE : TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (ACTIVITE PRINCIPALE) RECHERCHE NEGOCIATION PRISE DE COMMANDES OU DE MARCHES DE FOURNITURES DE SERVICES OU DE TRAVAUX AUPRES DE TS CLIENTS POUR LES FAIRE EXECUTER (ACTIVITES SECONDAIRES) A CPTER DU 11 05 02
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 171 600.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 26 160.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).