Entreprise : SCI DOUSSON - SIREN 411 612 971
Identité
Dénomination
SCI DOUSSON
SIREN (siège)
411 612 971
Date d'immatriculation au RNE
09/04/1997
Début d’activité
06/01/1997
Date de fin de la personne morale
08/04/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION ET EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
128057.17 EUR
Adresse du siège
24 PL JEAN-JAURES 63290 PUY-GUILLAUME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEMOULIN CATHERINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
EAUBONNE
Nom, Prénom(s)
DEMOULIN JEAN-FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
CACHAN
Nom, Prénom(s)
DEMOULIN AGNES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
FRANCONVILLE
Nom, Prénom(s)
DEMOULIN PIERRE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
CHARS
Nom, Prénom(s)
DOUSSON MARIE , JOSEPHE , EMILIE
Nom d'usage
MAIRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1932
Commune de résidence
PUY GUILLAUME
Nom, Prénom(s)
MAIRE FRANCOIS , SYLVAIN , HERVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
NICE
Nom, Prénom(s)
MAIRE JEROME , MICHEL , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
ROMANS SUR ISERE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/01/1997
Siret
41161297100019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION ET EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS
Autres Activités
ACQUISITION ET EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS
Adresse
24 PL JEAN-JAURES
63290 , PUY-GUILLAUME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
296
Date d'ajout
14/03/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX ASSOCIES A COMPTER DU 23/02/2001 : NOUVEAU : MAIRE JEROME MICHEL FRANCOIS, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE NOUVEAU : MAIRE FRANCOIS SYLVAIN HERVE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 840 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 128 057.17 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).