Entreprise : GF 1 - SIREN 411 565 146
Identité
(Entreprise radiée le 20/02/2024)
Dénomination
GF 1
SIREN (siège)
411 565 146
Date d'immatriculation au RNE
01/04/1997
Fermeture de l'établissement - 41156514600023
- Date d'effet de la fermeture : 13/12/2023
Fermeture de l'établissement - 41156514600015
- Date d'effet de la fermeture : 28/11/2016
Date de fin de la personne morale
31/03/2047
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1997
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
4 IMP DU TEYCHAN 33740 ARES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LADURELLE GILLES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Arès
Nom, Prénom(s)
LESGOIRRES FABIENNE
Nom d'usage
LADURELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Arès
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/11/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1997
Siret
41156514600015
Activité principale
Location de logements
Adresse
124 AV DE ST EMILION
33127 , MARTIGNAS-SUR-JALLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LADURELLE GILLES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1997
Siret
41156514600023
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration, gestion par location ou autre immeubles ou biens immobilier en france et ou etranger a personne morale et ou physique operations financiere, mobiliere, immobiliere souscription tous emprunts
Adresse
4 IMP DU TEYCHAN
33740 , ARES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10585
Date d'ajout
20/02/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/01/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/12/2023
Description
Dissolution à compter du 13/12/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 13/12/2023, siège de la liquidation : 4 Impasse du Teychan 33740 Arès, parution de la publicité légale : Echos-Judiciaires.com 33 paru le 15/12/2023
Numéro d'observation
69614
Date d'ajout
18/12/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 13/12/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
11758
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).