Entreprise : SCI MONT SERVE - SIREN 411 537 947
Identité
(Entreprise radiée le 21/07/2021)
Dénomination
SCI MONT SERVE
SIREN (siège)
411 537 947
Date d'immatriculation au RNE
29/10/1997
Date de fin de la personne morale
28/10/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
304898.03 EUR
Adresse du siège
5427 FORET D'ALBERT 73160 VIMINES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPUY PHILIPPE , RENE , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Vimines
Nom, Prénom(s)
NAOUR JACQUELINE
Nom d'usage
DUPUY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Vimines
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/02/1997
Siret
41153794700011
Adresse
RUE LEO LAGRANGE
42270 , SAINT-PRIEST-EN-JAREZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LA BARGETTE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1997
Siret
41153794700029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
AV JEAN JAURES
73800 , MONTMELIAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/2010
Siret
41153794700037
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Construction de tous immeubles et terrains quelque soit leur mode d'acquisition ainsi que l'acquisition, l'aménagement, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement dit.
Adresse
5427 5427 Forêt d'Albert
73160 , Vimines - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13497
Date d'ajout
21/07/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 07/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13395
Date d'ajout
20/07/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/07/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/07/2021
Description
Dissolution à compter du 01/07/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/07/2021, liquidateur : DUPUY Philippe René Pierre, siège de la liquidation : 5427 Forêt d'Albert 73160 Vimines, parution de la publicité légale : L'Essor Savoyard paru le 22/07/2021
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/12/2010
Description
Transfert du siège et de l'établissement principal de MONTMELIAN (73800), Avenue Jean Jaurès exploité du 01/10/1997 au 01/12/2010 à VIMINES (73160), 5427 Forêt d'Albert à compter du 01/12/2010.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/10/1997
Description
Historique des observations depuis le 29/10/1997 : A compter du 01/10/1997 transfert du siège social de SAINT PRIEST EN JAREZ (42270) ZI La Bargette Rue Léo Lagrange à MONTMELIAN (73800) Avenue Jean Jaurès.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).