Entreprise : S B C - SIREN 411 499 429
Identité
(Entreprise radiée le 12/01/2022)
Dénomination
S B C
SIREN (siège)
411 499 429
Date d'immatriculation au RNE
05/05/1997
Date de fin de la personne morale
04/05/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524 EUR
Adresse du siège
Z I DES TATTES 74380 CRANVES-SALES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BORLY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SOREAU JEAN-CLAUDE , EDMOND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Cranves-Sales
Nom, Prénom(s)
SOREAU BENOIT-CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Bonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/02/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1997
Siret
41149942900016
Code APE
702C
Adresse
4 A AV JULES FERRY
74100 , ANNEMASSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1997
Siret
41149942900024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION , L'ADMINISTRATION, LA GESTION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS.
Adresse
Zone Industrielle des Tattes
74380 , Cranves-Sales - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Borly
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/010776
Date d'ajout
16/12/2020
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 30/10/2020 - Siège de la liquidation : Zone Industrielle des Tattes Borly 74380 CRANVES-SALES - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Faucigny du 05/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).