Entreprise : GROUPE RESTAURATION SERVICES - SIREN 411 496 698
Identité
(Entreprise radiée le 28/04/2003)
Dénomination
GROUPE RESTAURATION SERVICES
SIREN (siège)
411 496 698
Date d'immatriculation au RNE
28/03/1997
Date de fin de la personne morale
27/03/2096
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1997
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
33 RUE LEDRU ROLLIN 94200 IVRY-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
33-35
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TONNARD DIDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Maisons-Alfort
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/1999
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/03/1997
Siret
41149669800019
Adresse
33 RUE LEDRU ROLLIN
94200 , IVRY-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
33-35
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17983
Date d'ajout
28/04/2003
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17740
Date d'ajout
18/04/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 17/04/2003 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. MISRAKI JEAN-MARIE , nom du liquidateur : ME GUILLEMONAT JEAN-YVES
Numéro d'observation
5638
Date d'ajout
24/05/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil En date du 23/05/2002 Nommant Me Guillemonat immeuble le pascal 1 avenue du général de gaulle 94000 Créteil liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné
Numéro d'observation
35214
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
8251
Date d'ajout
17/11/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 16 11 2000 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Mr Tonnard Didier à concurrence de 200.000 francs .
Numéro d'observation
1347
Date d'ajout
06/01/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 04/01/2000 nommant m Jean-marie Misraki juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
6574
Date d'ajout
16/04/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 15/04/1999 , la liquidation judiciaire sous le numéro 99j00337 , date de cessation des paiements le 15/10/1997 , désigne juge commissaire mme Thérèse François , juge commissaire suppléant m Jean-marie Misraki , liquidateur me Jacqueline Cariven 9 et 11 rue Georges Enesco 94000 Créteil , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
5903
Date d'ajout
07/04/1999
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Créteil , en date du 07/04/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).