Entreprise : SCI MARCEL PAGNOL - SIREN 411 476 203
Identité
Dénomination
SCI MARCEL PAGNOL
SIREN (siège)
411 476 203
Date d'immatriculation au RNE
01/04/1997
Début d’activité
06/03/1997
Date de fin de la personne morale
31/03/2027
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, gestion, administration de tous biens et droits Immobiiliers dont la société pourrait être propriétaire
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
23930 EUR
Adresse du siège
25 RUE D'ALGER 81600 GAILLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILHEM CHRISTIAN , PIERRE , JEAN , CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
ESPINASSE ALAIN , ELIE , JUSTIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
PRADAL JACQUES , MARCEL , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
JAMMES GILLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Castelnaudary
Nom, Prénom(s)
GUILHEM CLAUDE , BERNARD , ALEXIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
JAMMES CLAUDE , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
ESPINASSE BENOIT , OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Poucharramet
Nom, Prénom(s)
ESPINASSE MATHILDE , ANNE , SYLVIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
PETIT ISABELLE , SABINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Quarante
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/03/1997
Siret
41147620300020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion, administration de tous biens et droits Immobiiliers dont la société pourrait être propriétaire
Autres Activités
Acquisition, gestion, administration de tous biens et droits Immobiiliers dont la société pourrait être propriétaire
Adresse
25 RUE D'ALGER
81600 , GAILLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/03/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/03/1997
Siret
41147620300012
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
17 RUE DES CORDELIERS
81000 , ALBI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
618
Date d'ajout
27/02/2015
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 19/03/2010 : Ancienne adresse : 17 rue des Cordeliers 81000 Albi Nouvelle adresse : 25 rue d'Alger 81600 Gaillac
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1357
Date d'ajout
19/05/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/11/2010 : Nouveau : ESPINASSE Benoit Olivier, Associé Société Civile Nouveau : ESPINASSE Mathilde Anne Sylvie, Associé Société Civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).