Entreprise : AG TRANSPORTS FRANCE - SIREN 411 459 845
Identité
(Entreprise radiée le 20/07/2020)
Dénomination
AG TRANSPORTS FRANCE
SIREN (siège)
411 459 845
Date d'immatriculation au RNE
24/03/1997
Fermeture de l'établissement - 41145984500037
- Date d'effet de la fermeture : 13/08/2012
Fermeture de l'établissement - 41145984500011
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2008
Fermeture de l'établissement - 41145984500029
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2009
Date de fin de la personne morale
23/03/2096
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
73110 VALGELON-LA ROCHETTE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DETRIER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONTANTI GIUSEPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
BRUSASCO
Nom, Prénom(s)
BLANDINO SILVIO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
GIAGLIONE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/03/1997
Siret
41145984500011
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Activité principale
Transports routiers de fret interurbains
Adresse
464 RUE DE LA LEYSSE
73000 , CHAMBERY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE L'ERIER
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2008
Siret
41145984500029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
34 RUE DES ECOLES
73000 , CHAMBERY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/08/2012
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2009
Siret
41145984500037
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le transport routier national et international. Le service de transports publics de marchandises. La location de véhicules pour transports publics de marchandises.
Adresse
Détrier
73110 , La Rochette - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DETRIER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
86707
Date d'ajout
30/05/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chambery en date du 12/05/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Btsg / Me S. Gorrias
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
76853
Date d'ajout
06/12/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chambery , prononce en date du 06/12/2016 la reprise de la procédure de liquidation judiciaire, liquidateur désigné SCP Btsg représentée par Me Stéphane Gorrias 228 Rue Paul Gidon 73000 Chambéry .
Numéro d'observation
54786
Date d'ajout
09/10/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chambery en date du 09/10/2015 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Btsg représentée par Me Stéphane Gorrias
Numéro d'observation
38848
Date d'ajout
24/06/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chambery prononce en date du 24/06/2014 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 24/12/2012 et a désigné Liquidateur SCP Btsg représentée par Me Stéphane Gorrias 228 Rue Paul Gidon 73000 Chambéry . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
18567
Date d'ajout
13/11/2012
Description
Radiation d'office article R 123-136 du code de commerce lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du 1er alinéa de l'article R123-125 du code de commerce, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
Numéro d'observation
15544
Date d'ajout
13/08/2012
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
9642
Date d'ajout
01/02/2012
Description
Pli non distribuable
Numéro d'observation
9607
Date d'ajout
01/02/2012
Description
Pli non distribuable
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
21/09/2009
Description
Transfert du siège et de l'établissement principal de CHAMBERY (73000), 34 rue des Ecoles exploité du 01/10/2008 au 01/01/2009 à LA ROCHETTE (73110), Détrier à compter du 01/01/2009.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/10/2008
Description
Transfert du siège et de l'établissement principal de CHAMBERY (73000), 464 rue de la Leysse, ZI de l'Erier exploité du 02/10/1997 au 30/09/2008 à CHAMBERY (73000), 34 rue des Ecoles à compter du 01/10/2008.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
27/07/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 27/07/2007 arrêtant le plan de redressement de l'entreprise. Commissaire à l'exécution du plan : ME SAINT-PIERRE Rémi 228, rue Paul Gidon 73000 CHAMBERY
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
22/01/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 22/01/2007 autorisant la poursuite d'exploitation jusqu'au 23/07/2007.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
04/09/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 04/09/2006 autorisant la poursuite d'exploitation jusqu'au 23/01/2007.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
12/06/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 12/06/2006 autorisant la poursuite d'exploitation jusqu'au 30/09/2006.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
23/01/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 23/01/2006 ouvrant une procédure de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 23/07/2006. Cessation des paiements en date du 24/10/2005. Juge Commissaire : M BRUNENGO Léon Juge Commissaire suppléant : M MARTINIER Régis Mandataire judiciaire : ME CLANET Jean-Claude 14 rue de la leysse 73000 BASSENS Administrateur : ME SAINT-PIERRE Rémi 14 rue de la leysse 73000 BASSENS dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).