Entreprise : SCI DES ROUGEMONTS - SIREN 411 439 268
Identité
Dénomination
SCI DES ROUGEMONTS
SIREN (siège)
411 439 268
Date d'immatriculation au RNE
18/03/1997
Début d’activité
26/12/1996
Date de fin de la personne morale
17/03/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition par tous moyens, location, construction, exploitation et gestion de tous immeubles ou terrains construits à construire ou nus, la mise en valeur de ces biens
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1115926.81 EUR
Adresse du siège
51 B RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Nitsch NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Gif-sur-Yvette
Nom, Prénom(s)
Nitsch AGNES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/12/1996
Siret
41143926800029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition par tous moyens, location, construction, exploitation et gestion de tous immeubles ou terrains construits à construire ou nus, la mise en valeur de ces biens
Autres Activités
Acquisition par tous moyens, location, construction, exploitation et gestion de tous immeubles ou terrains construits à construire ou nus, la mise en valeur de ces biens
Adresse
51 B RUE DE MIROMESNIL
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/12/1996
Siret
41143926800011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
3 CHE DES VIGNES
91190 , GIF-SUR-YVETTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9732
Date d'ajout
23/04/2019
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de Paris à compter du 01/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2019D026281
Date d'ajout
11/04/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2019D026284
Date d'ajout
11/04/2019
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
16162
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).