Entreprise : SCI DE LA CLINIQUE - SIREN 411 428 857
Identité
(Entreprise radiée le 23/01/2020)
Dénomination
SCI DE LA CLINIQUE
SIREN (siège)
411 428 857
Date d'immatriculation au RNE
13/03/1997
Fermeture de l'établissement - 41142885700014
- Date d'effet de la fermeture : 20/11/2019
Date de fin de la personne morale
12/03/2077
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
AV JEANNE D ARC 43750 VALS-PRES-LE-PUY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHANDES SEBASTIEN , FREDERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
Malrevers
Nom, Prénom(s)
FIZE LAURENT , ANDRE , DANIEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Vals-près-le-Puy
Nom, Prénom(s)
LAURENT THIERRY , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Vals-près-le-Puy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/02/1997
Siret
41142885700014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
AV JEANNE D ARC
43750 , VALS-PRES-LE-PUY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/000372
Date d'ajout
23/01/2020
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 20/11/2019 - Siège de la liquidation : Charbonnier 43800 MALREVERS - Publicité dans un journal d'annonces légales : La Haute-Loire paysanne du 24/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/000372
Date d'ajout
23/01/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 20/11/2019
Numéro d'observation
F20/000373
Date d'ajout
23/01/2020
Description
Radiation en date du 23/01/2020 - Clôture des opérations de liquidation 30/11/2019 (Assemblée générale en date du 30/11/2019).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/03/1997
Description
Historique des observations RCS : JOURNAL DE CONSTITUTION : L'EVEIL DE LA HTE-LOIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).