Entreprise : SCI MADAME DE SEVIGNE - SIREN 411 393 903
Identité
Dénomination
SCI MADAME DE SEVIGNE
SIREN (siège)
411 393 903
Date d'immatriculation au RNE
17/03/2008
Début d’activité
30/07/2007
Date de fin de la personne morale
16/03/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition et l'exploitation par bail ou location de tout ou partie d'immeuble, bâtis ou non bâtis
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
20 RUE GEORGES CLEMENCEAU 95110 SANNOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NORMAND FRANCOISE , RAYMONDE
Nom d'usage
TANGUY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Sannois
Nom, Prénom(s)
TANGUY ARNAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Taverny
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/07/2007
Siret
41139390300025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition et l'exploitation par bail ou location de tout ou partie d'immeuble, bâtis ou non bâtis
Autres Activités
L'acquisition et l'exploitation par bail ou location de tout ou partie d'immeuble, bâtis ou non bâtis
Adresse
20 RUE GEORGES CLEMENCEAU
95110 , SANNOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1997
Siret
41139390300017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
20 AV JEAN-PIERRE BOURQUARD
78500 , SARTROUVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5178
Date d'ajout
17/03/2008
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2007.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
34813
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).