Entreprise : FRANCE AVIATION - SIREN 411 381 072
Identité
Dénomination
FRANCE AVIATION
SIREN (siège)
411 381 072
Date d'immatriculation au RNE
12/03/1997
Début d’activité
01/02/1997
Date de fin de la personne morale
11/03/2096
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1997
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Achat, vente et maintenance d'aéronef
Code APE
3316Z - Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
Capital social
1200000 EUR
Adresse du siège
TOUSSUS LE NOBLE 78117 CHATEAUFORT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AEROPORT DE TOUSSUS LE NOB
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOULANGER ERIC
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Le Thillay
Nom, Prénom(s)
BOULANGER LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Gonesse
Nom, Prénom(s)
BOULANGER CHRISTIAN
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1940
Commune de résidence
Le Thillay
Nom, Prénom(s)
FOULON LAURENCE
Nom d'usage
BONNIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LEIPERT YVES
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Guainville
Dénomination
A D F
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1997
Siret
41138107200015
Code APE
3316Z - Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat, vente et maintenance d'aéronef
Adresse
TOUSSUS LE NOBLE
78117 , CHATEAUFORT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AEROPORT DE TOUSSUS LE NOB
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
88616
Date d'ajout
07/06/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 05/06/2012 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19316
Date d'ajout
17/10/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 16/09/08 , prononce la liquidation judiciaire , désigne liquidateur SCP MOYRAND-BALLY en la personne de Me Jacques MOYRAND, 14/16 rue de Lorraine - 93000 BOBIGNY -
Numéro d'observation
12870
Date d'ajout
30/06/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 13/06/08 arrête le plan de cession au profit de : SAS PANAX
Numéro d'observation
6683
Date d'ajout
28/03/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY , prononce en date du 17/03/08 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 05/02/08 désigne Juge Commissaire Mme GROSMAN , Juge Commissaire suppléant Monsieur MAINCENT , Administrateur Me Frédéric BRUNET, 1 allée Jacques Prévert - 77100 MEAUX - avec pour mission : d'assister le débiteur pour tous actes de gestion ou certains d'entre eux , Mandataire judiciaire Me Jacques MOYRAND, 14/16 rue de Lorraine - 93011 BOBIGNY CEDEX - , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
14318
Date d'ajout
17/02/2005
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 29.10.2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).