Entreprise : SCI DES FOURNIERS - SIREN 411 331 630
Identité
Dénomination
SCI DES FOURNIERS
SIREN (siège)
411 331 630
Date d'immatriculation au RNE
18/03/1997
Début d’activité
27/02/1997
Date de fin de la personne morale
17/03/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
LA PROPRIETE ET LA GESTION A TITRE CIVIL DE TOUS BIENS MOBILIERS ET IMMO- BILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
300326.5 EUR
Adresse du siège
61 RUE DES FOURNIERES 17940 RIVEDOUX-PLAGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLL-TRIAS MARGUERITE , MARIE
Nom d'usage
JOLY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1938
Commune de résidence
RIVEDOUX PLAGE
Nom, Prénom(s)
JOLY PAUL , JOSEPH , ALEXANDRE , AUGUSTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1933
Commune de résidence
RIVEDOUX PLAGE
Nom, Prénom(s)
JOLY CAROLE , MARIE-MADELEINE
Nom d'usage
GEOFFROY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
CRAZANNES
Nom, Prénom(s)
JOLY ISABELLE , MARIE , CHRISTINE
Nom d'usage
BESSON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
NIEUL SUR MER
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/02/1997
Siret
41133163000011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LA PROPRIETE ET LA GESTION A TITRE CIVIL DE TOUS BIENS MOBILIERS ET IMMO- BILIERS
Autres Activités
LA PROPRIETE ET LA GESTION A TITRE CIVIL DE TOUS BIENS MOBILIERS ET IMMO- BILIERS
Adresse
61 RUE DES FOURNIERES
17940 , RIVEDOUX-PLAGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2396
Date d'ajout
05/06/2007
Description
AUGMENTATION DE CAPITAL A COMPTER DU 06/11/2006 ANCIEN : 213428,62 EUR NOUVEAU : 300326,5 EUR MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 06/11/2006 : NOUVEAU : JOLY MARGUERITE MARIE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE NOUVEAU : BESSON ISABELLE MARIE CHRISTINE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE NOUVEAU : GEOFFROY CAROLE MARIE-MADELEINE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE CHANGEMENT DE QUALITE : JOLY PAUL JOSEPH ALEXANDRE AUGUSTE, GÉRANT(E) DEVIENT GÉRANT ASSOCIÉ
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
"CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE" SIRET : 411.331.630.00011 CODE NAF : 702C LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 213 428.62 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).