Entreprise : DINCO-FRANCE - SIREN 411 327 018
Identité
Dénomination
DINCO-FRANCE
SIREN (siège)
411 327 018
Date d'immatriculation au RNE
26/05/1999
Date de fin de la personne morale
25/05/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital minimum
7622.45 Francs français
Adresse du siège
1 PL PAUL VERLAINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEROY SYLVIE , PAULE , JACQUELINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Villeneuve-le-Comte
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/02/1997
Siret
41132701800023
Code APE
741G
Origine du fonds
Création
Activité principale
Prestations de services en communication et transmission d'entreprises ainsi qu'en représentation et agent commercial des sociétés industrielles, commerciales et de services pour la diffusion de leurs produits en France
Adresse
1 PL 1 PCE PAUL VERLAINE
92100 , Boulogne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/04/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/02/1997
Siret
41132701800015
Code APE
741G
Adresse
53 RUE DU MARECHAL LECLERC
62150 , HOUDAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7149
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
39003
Date d'ajout
14/10/1999
Description
Jugement du tribunal de grande instance de Béthune En date du 10 09 1999 A prononcé Une procédure de liquidation judiciaire - a nommé me Duquesnoy galerie des treilles, rue du pot d'étain à Béthune (62400) liquidateur - a désigné juge commissaire monsieur Deleneuville et juge commissaire suppléant madame Boulogne - a fixé la date de cessation des paiements au 15 juillet 1999
Numéro d'observation
32025
Date d'ajout
26/05/1999
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).