Entreprise : SCI JL-I - SIREN 411 297 096
Identité
(Entreprise radiée le 22/09/2022)
Dénomination
SCI JL-I
SIREN (siège)
411 297 096
Date d'immatriculation au RNE
17/03/1997
Fermeture de l'établissement - 41129709600017
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2015
Fermeture de l'établissement - 41129709600025
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2015
Date de fin de la personne morale
16/03/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
8 RUE DES GUETTES 45140 INGRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SARRON JEAN-LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Saint-Jean-de-la-Ruelle
Nom, Prénom(s)
GROUSSIER ISABELLE , MARIE-BLANCHE , ROLANDE
Nom d'usage
SARRON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Saint-Jean-de-la-Ruelle
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1997
Siret
41129709600017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 RUE DU BARON
45000 , ORLEANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2009
Siret
41129709600025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
8 RUE DES GUETTES
45140 , INGRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
22/09/2022
Description
Radiation d'office article R123-130 du Code de Commerce : lorsque que le Greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution, constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au Registre du Commerce et des Sociétés de la cessation d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
15/03/2016
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 01-04-2015
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 100 000.00 FRF nouveau montant : 15 244.90 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).