Entreprise : L'AUTAN PATINE - SIREN 411 265 739
Identité
Dénomination
L'AUTAN PATINE
SIREN (siège)
411 265 739
Date d'immatriculation au RNE
13/03/1997
Date de fin de la personne morale
12/03/2096
Date de clôture
31/01
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
EN SAFFRO 81470 CUQ-TOULZA FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CUQ TOULZA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALLE STEPHANE , MARIE , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
CUQ TOULZA
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/11/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/03/1997
Siret
41126573900010
Code APE
361G
Origine du fonds
Création
Activité principale
CREATION FABRICATION TRANSFORMATION DE MEUBLES ET TOUT OBJET DE DECORATION AINSI QUE LEUR COMMERCIALISATION ET D'AUTRE PART LA VENTE DE PRESTATIONS DE CREATION ET DE REALISATION DE DECORATION D'INTERIEUR ; CESSATION COMPLETE DE L'ACTIVITE AU 31.08.2201.
Adresse
EN SAFFRO
81470 , CUQ TOULZA - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CUQ TOULZA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
687
Date d'ajout
03/02/2023
Description
En date du 03/02/2023, le Tribunal de Commerce de Castres a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al. 2 et R643-18 de L'AUTAN PATINE (procédure ouverte le 26/10/2001 )
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3408
Date d'ajout
13/11/2001
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 09/11/2001, MONSIEUR JEAN POURSINES A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT A COMPTER DU 09/11/2001 Date d'effet : 09/11/2001
Numéro d'observation
3412
Date d'ajout
13/11/2001
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 09/11/2001, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A NOMME MAITRE EVERAERE MONIQUE 1 RUE GUSTAVE SARRAT MAZAMET COMME LIQUIDATEUR, MAINTIENT AU 26/10/2001 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS SANS POURSUITE D ACTIVITE REDRESSEMENT JUDICIAIRE : 26/10/2001 A COMPTER DU 09/11/2001 Date d'effet : 09/11/2001
Numéro d'observation
3413
Date d'ajout
13/11/2001
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 09/11/2001, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DESIGNE MR VALLE STEPHANE EN SAFFRO 81470 CUQ TOULZA ANCIEN DIRIGEANT DE LA SOCIETE L'AUTAN PATINE AVEC POUVOIR DE REPRESENTER LADITE SOCIETE DANS TOUTES LES ATTRIBUTIONS QUI NE SONT PAS COMPRISES DANS LA MISSION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A COMPTER DU 09/11/2001 Date d'effet : 09/11/2001
Numéro d'observation
3264
Date d'ajout
26/10/2001
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 26/10/2001, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: MR MARC BAILLET JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MR GILBERT OUILLAC REPRESENTANT DES CREANCIERS: ME EVERAERE 1 RUE GUSTAVE SARRAT 81200 MAZAMET DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 26/10/2001 A COMPTER DU 26/10/2001 Date d'effet : 26/10/2001
Numéro d'observation
3263
Date d'ajout
26/10/2001
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 26/10/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).