Entreprise : SOC DES PEINTURES DE SOL - SIREN 411 243 728
Identité
Dénomination
SOC DES PEINTURES DE SOL
Sigle
SPS
SIREN (siège)
411 243 728
Date d'immatriculation au RNE
05/03/1997
Date de fin de la personne morale
04/03/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
10 RUE DU GENERAL LECLERC 77170 BRIE-COMTE-ROBERT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES SAULES BAT 2 N°3 BIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOUBLET ISABELLE , MARIE , HELENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Chelles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/03/1997
Siret
41124372800010
Nom commercial
SPS
Enseigne
SPS
Code APE
454J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Peinture de sol peinture airless murs et plafonds. Revêtements de sols signalisation horizontale et verticale. Peinture bâtiment.
Code APRM
4211ZA - Pose de signalisation routière verticale
Adresse
10 RUE 10 Rue du Général Leclerc Les Saules Bat 2 n°3 bis
77170 , Brie-Comte-Robert - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES SAULES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
16/10/2006
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 16/10/2006 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
10/10/2003
Description
- Date de cessation d'activité : 30/06/2003. - Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/07/2003
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 30/06/2003 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 15/07/2002. Juge Commissaire : M COULET Robert Liquidateur : Maitre COUDRAY Yves 50 BLD ARISTIDE BRIAND RESIDENCE "LE DAUPHIN" 77000 MELUN
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
27/06/2003
Description
: Dépôt le 27/06/2003 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/03/1997
Description
Historique des observations depuis le 13/03/1997 : Publicité statuts : Le Moniteur de Seine et Marne. Cessation totale d'activité en date du 30/06/2003 suite à liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LJ 2003-06-30 OUVERT. PROCEDURE LIQUIDATION JUDICIAIRE 2003-10-31 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN COUDRAY,24 2006-07-03 INTERDICTION DE GERER 2007-08-24 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).