Entreprise : DIDIER 65 - SIREN 411 241 730
Identité
Dénomination
DIDIER 65
SIREN (siège)
411 241 730
Date d'immatriculation au RNE
09/04/2002
Début d’activité
15/03/1997
Date de fin de la personne morale
08/04/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition restauration gestion de lots de copropriété
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
42 B AV DE VERDUN 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOULANGER SYLVIE , ANDREE , THERESE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
FORGES ELODIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1994
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
FORGES KEVIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1990
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/03/1997
Siret
41124173000026
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition restauration gestion de lots de copropriété
Autres Activités
Acquisition restauration gestion de lots de copropriété
Adresse
42 B AV DE VERDUN
94210 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/1997
Siret
41124173000018
Code APE
701D
Adresse
4 ALL DES LAURIERS
91230 , MONTGERON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MME SYLVIE BOULANGER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3961
Date d'ajout
09/04/2002
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
30741
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).