Entreprise : DIEDIS LG - SIREN 411 173 313
Identité
Dénomination
DIEDIS LG
SIREN (siège)
411 173 313
Date d'immatriculation au RNE
13/09/1999
Début d’activité
30/06/1999
Date de fin de la personne morale
12/09/2096
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Exploitation D un hypermarché à prédominance alimentaire sous l enseigne E.Leclerc.... (Jusqu'au 30/06/2007) - loueur de fonds (à compter du 01/07/2007)
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2368935 EUR
Adresse du siège
ZONE ARTISANALE HELLIEULE 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BURKHART ANNE-FRANCOISE
Nom d'usage
DEVAUX
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
RAON L ETAPE
Nom, Prénom(s)
DEVAUX DIDIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
RAON L ETAPE
Dénomination
AUDIRHIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Habsheim
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/06/1999
Siret
41117331300031
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Exploitation D un hypermarché à prédominance alimentaire sous l enseigne E.Leclerc.... (Jusqu'au 30/06/2007) - loueur de fonds (à compter du 01/07/2007)
Autres Activités
Exploitation D un hypermarché à prédominance alimentaire sous l enseigne E.Leclerc.... (Jusqu'au 30/06/2007) - loueur de fonds (à compter du 01/07/2007)
Adresse
ZONE ARTISANALE HELLIEULE
88100 , SAINT-DIE-DES-VOSGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Die-des-Vosges
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/1997
Siret
41117331300015
Code APE
741J
Adresse
RUE DE GUEBWILLER
68500 , ISSENHEIM - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ISSENHEIM
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/1999
Siret
41117331300023
Enseigne
E LECLERC
Code APE
521D
Adresse
8 RUE DE LA MADELEINE
88100 , SAINT-DIE-DES-VOSGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
8-10
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
41117331300049
Code APE
521F
Adresse
ZONE ARTISANALE HELLIEULE
88100 , SAINT-DIE-DES-VOSGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Dié ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Epinal. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Epinal décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1199
Date d'ajout
10/08/2007
Description
ETABLISSEMENT PRINCIPAL DONNE EN LOCATION GERANCE A COMPTER DU 01/07/2007 : LE FONDS SITUE ZONE D ACTIVITES D HELLIEULE 2 - SAINT DIE DES VOSGES 88100 ST DIE DES VOSGES EST DONNE EN LOCATION-GERANCE A LA SOCIETE DIEDIS (434 247 037 RCS SAINT DIE) POUR UNE DUREE DE SEPT ANS A COMPTER DU 01/07/2007 PUBLICITE DANS : LA LIBERTE DE L'EST DU 26/07/2007
Numéro d'observation
1199
Date d'ajout
10/08/2007
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 28/06/2007 ANCIENNE : DIEDIS NOUVELLE : DIEDIS-LG MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 28/06/2007 : PARTANT : FAVEN SERGE, PRÉSIDENT NOUVEAU : DEVAUX DIDIER, PRÉSIDENT NOUVEAU : DEVAUX ANNE FRANCOISE, DIRECTEUR GENERAL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).