Entreprise : SCI LES CORDELIERS - SIREN 411 140 874
Identité
(Entreprise radiée le 30/06/2022)
Dénomination
SCI LES CORDELIERS
SIREN (siège)
411 140 874
Date d'immatriculation au RNE
06/03/1997
Fermeture de l'établissement - 41114087400016
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2022
Date de fin de la personne morale
05/03/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
21 CHE DES COMBES 84420 PIOLENC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR ROLLAND ROCHE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROCHE ROLLAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Piolenc
Nom, Prénom(s)
AMBROGI ROLANDE
Nom d'usage
PAULIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Camaret sur aigués
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
41114087400016
Nom commercial
LES CORDELIERS
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion et acquisition d'immeubles urbains ou ruraux
Adresse
21 CHE 21 chemin des Combes
84420 , Piolenc - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PIOLENC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17739
Date d'ajout
30/06/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Avignon le 30/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10017
Date d'ajout
26/06/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 04/03/2019 Liquidateur : Le siège de la liquidation est fixé à : 21 des Combes 84420 Piolenc Journal d'annonces légales : L ECHO DU MARDI en date du 21/05/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1184
Date d'ajout
18/04/2003
Description
MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE : GESTION IMMOBILIERE A COMPTER DU 01 JANVIER 2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 60 979.61 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).