Entreprise : NOUVEAUX ETABLISSEMENTS COLLIGNON - SIREN 411 132 525
Identité
Dénomination
NOUVEAUX ETABLISSEMENTS COLLIGNON
SIREN (siège)
411 132 525
Date d'immatriculation au RNE
06/03/1997
Date de fin de la personne morale
05/03/2096
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.01 EUR
Adresse du siège
ZI DE MARVILLE 55600 MONTMEDY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUBREUIL CHRISTINE , ISABELLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Bruyères
Nom, Prénom(s)
ENGEL DANIEL , CHARLES , NICOLAS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Bouxières-aux-Dames
Nom, Prénom(s)
HUEL JEAN-MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nancy
Nom, Prénom(s)
MEUNIER HERVE , CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Fléville-Lixières
Dénomination
SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Julien-lès-Metz
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/11/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/11/1997
Siret
41113252500014
Code APE
151E
Origine du fonds
Création
Activité principale
.
Adresse
ZI DE MARVILLE
55600 , MONTMEDY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/003851
Date d'ajout
10/10/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Bar-Le-Duc en date du 07/10/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F12/001285
Date d'ajout
19/06/2012
Description
Changement de mandataire-liquidateur Par ordonnance du 11/06/2012 , le Président du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC a désigné ME Hervé DECHRISTE 34 rue du Tribel 55000 BAR LE DUC en remplacement de ME DOUILLET ès qualités de liquidateur judiciaire Date d'effet : 11/06/2012
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Verdun ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bar-le-Duc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bar-le-Duc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
F08/000005
Date d'ajout
25/01/2008
Description
Changement de juge-commissaire Par jugement en date du 25.01.2008, le Tribunal de Commerce de Verdun a désigné en qualité de Juge-Commissaire :Mr Arnaud LEHURAUX en remplacement de Mr Christian TABUSSO qui a cessé ses fonctions. --------------------------------------------------
Numéro d'observation
F97/000004
Date d'ajout
01/12/1997
Description
Décision de poursuite d'activité Par jugement en date du 28 Novembre 1997, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SA NOUVEAUX ETS COLLIGNON et mis fin à la mission de Mo KREBS, Administrateur, Ce meme jugement autorise dans le cadre de la liquidation judiciaire la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 18/12/1997. Liquidateur : Mo Jean-Patrick DOUILLET 10 Rue du Pont des Augustins B P 152 55104 VERDUN CEDEX
Numéro d'observation
F97/000003
Date d'ajout
31/10/1997
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire procédure simplifiée Jugement du Tribunal de Commerce de VERDUN du 31/10/1997 ouvrant une Procédure Simplifiée de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 31/01/1998. Cessation des paiements en date du 31/10/1997. Juge Commissaire : M TABUSSO Christian Représentant des Créanciers : ME DOUILLET Jean-Patrick 10 Rue du Pont des Augustins BP 152 55100 VERDUN Administrateur : Mo Yves Jérome KREBS Z.I Rue des Roises 52100 BETTANCOURT LA FERREE dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
F97/000001
Date d'ajout
06/03/1997
Description
(Divers) Historique : JOURNAL : LA DEPECHE MEUSIENNE La société se constitue mais n'exploite provisoi- rement aucun établissement DECLARATION DU 14 JANVIER 1999 VENTE DU FONDS A LA SARL DES SALAISONS DE MARVILLE à COMPTER DU 10 JUILLET 1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).